Ausschussmitglieder |
Eilers, Maike | | Vorsitz | Vorsitz | 08.11.2011 | | von 08.11.2011 | (Vorsitzende) | (Vorsitzende) |
Bashagen, Gerrit | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | |
Eberhards, Karlheinz | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 30.10.2012 | bis 30.10.2012 | |
Engelbrecht, Arthur | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 22.06.2016 | | von 22.06.2016 | |
Getrost, Kirsten | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 22.06.2016 | bis 22.06.2016 | |
Heeren, Frauke | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | |
Hyda, Thorsten | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 08.11.2011 | | von 08.11.2011 | |
Jeske, Gudrun | SPD-Ratsfraktion | SPD-Ratsfraktion Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | |
Meyer, Stefan | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 08.11.2011 | | von 08.11.2011 | |
Quathamer, Gerhard | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 01.07.2014 | bis 01.07.2014 | |
Zimmermann, Klaus | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 30.10.2012 | | von 30.10.2012 | |
stimmberechtigte Mitglieder des Schulausschusses |
Felsmann, Nicole | | Stimmberechtigtes Beiratsmitglied | Stimmberechtigtes Beiratsmitglied | | | | |
Steevens, Gunda | | Stimmberechtigtes Beiratsmitglied | Stimmberechtigtes Beiratsmitglied | | | | |
Wachtendorf, Imke | | Stimmberechtigtes Beiratsmitglied | Stimmberechtigtes Beiratsmitglied | | | | |
beratende Mitglieder für den Kindergartenbereich |
Basler, Sandra | | Beratendes Beiratsmitglied | Beratendes Beiratsmitglied | | | | |
Golte, Katharina | | Beratendes Beiratsmitglied | Beratendes Beiratsmitglied | | | | |
beratende Mitglieder für den Jugendbereich |
Barth, Ines | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | | 04.09.2012 | bis 04.09.2012 | |
Getrost, Verena | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 08.12.2011 | 04.09.2012 | von 08.12.2011 bis 04.09.2012 | |
Gierszewski, Milena | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 04.09.2012 | | von 04.09.2012 | |
Harms, Mathis | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 12.06.2014 | | von 12.06.2014 | |
Pack, Leon | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 04.09.2012 | 12.06.2014 | von 04.09.2012 bis 12.06.2014 | |